Lenni Ensio Vallbaka
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2010 (U16)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Andis Zeile | 01.11.2021. | 31.03.2022. |
Māris Auzāns | 24.09.2021. | 31.10.2021. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Olaines vieglatlētikas klubs | Sportists | 24.09.2021. | 31.03.2022. |
Olaines novada pašvaldības iestāde Olaines sporta centrs | Sportists | 01.01.2022. | 04.04.2022. |